Christian Jacob (
4 décembre 1959,
Rozay-en-Brie,
Seine-et-Marne) est un homme politique
français.
Agriculteur-éleveur de profession, il a exercé de nombreuses responsabilités dans le syndicalisme agricole local, départemental, régional puis national. Titulaire d'un Brevet d’études professionnelles agricoles .
Carrière politique
Agriculteur; président du Centre régional des jeunes agriculteurs du Nord (1987-1990); président du CNJA; membre du Conseil économique et social national (1992); président de la commission de l'agriculture et du développement rural (1994-1996);
député européen (1994-1997); membre de la commission exécutive du RPR (1995-1997); député de la 4e circonscription de Seine-et-Marne (élu en 1995, réélu en 2002); parlementaire en mission (1996-1997);
membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne (jusqu'en 2002); délégué général du RPR, chargé de l'agriculture (1998-1999); président de la fédération RPR de Seine-et-Marne (1998-2002); secrétaire national à l'agriculture au RPR (1999-2002); membre du bureau politique du RPR (jusqu'en 2002); maire de Provins (élu en 2001, démissionnaire 2002, redevenu maire en avril 2006); premier-adjoint au maire de Provins (2002-2006);
ministre délégué à la Famille dans le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (2002-2004); ministre délégué aux PME, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation (2004); ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, des Professions libérales et de la Consommation dans le 4e gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (novembre 2004-juin 2005).
Maire de Provins (depuis 2001); président de la communauté de communes du Provinois.
Auteur de : "La clé des champs", Odile Jacob (mai 1994) ; "Le pari du bon sens, un paysan en politique", PUF (1999).
Fonctions gouvernementales
- Ministre délégué à la Famille, auprès du ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées du gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2) (du 17 juin 2002 au 30 mars 2004)
- Ministre délégué aux PME, à l'Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation du gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) (du 31 mars au 28 novembre 2004)
- Ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat, aux Professions libérales et de la Consommation du gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) (du 29 novembre 2004 au 31 mai 2005)
- Ministre de la Fonction publique du gouvernement Dominique de Villepin (du 2 juin 2005 au 15 mai 2007)
Mandat de Député
- député de la quatrième circonscription de Seine-et-Marne (Provins-Nangis élu en 1995 réélu en 1997 réélu en 2002 il démissionne pour cause d' entrée au gouvernement
- Depuis juin 2007 député UMP de la quatrième circonscription de Seine-et-Marne (Provins-Nangis) .
Mandat Locaux
- 1995-2001 membre du conseil municipal de Vaudoy-en-Brie
- maire de Provins 2001-2002;
- Premier-adjoint au maire de Provins (depuis 2002 ; président de la communauté de communes du Provinois.
- Depuis mars 2006, Christian Jacob a repris son poste de maire de Provins conquis en 2001, et qu'il avait abandonné en 2002 suite à son entrée au gouvernement.
- Il a été réélu en mars 2008 au 1er tour avec 70,03% des voix.
Député européen
Fonction Politique
- membre de la commission exécutive du RPR (1995-1997;
- délégué général du RPR, chargé de l'agriculture (1998-1999); *président de la fédération RPR Puis UMP de Seine-et-Marne (1998-2002); *secrétaire national à l'agriculture au RPR (1999-2002); membre du bureau politique du RPR (jusqu'en 2002);
Bibliographie
- 1994 : "La clé des champs"
- 1999 : "Le pari du bon sens, un paysan en politique"
Lien externe